发布网友 发布时间:2022-05-06 22:03
共1个回答
热心网友 时间:2023-09-23 13:44
1968年03月至1970年03月,新疆军区直属炮兵五十四团战士、副班长、班长;
1970年03月至1971年06月,新疆军区直属炮兵五十四团一营二连排长;
1971年06月至1973年07月,炮兵第十三师五十六团*处宣传干事;
1973年07月至1976年07月,炮兵第十三师五十六团一营三连*指导员;
1976年07月至1981年03月,炮兵第十三师五十六团副政委;
1981年03月至1983年06月,炮兵第十三师*部秘书科科长、宣传科科长;
1983年06月至1985年08月,炮兵第十三师五十六团政委;
1985年08月至1986年09月,兰州军区第八侦察大队副政委,赴南线参战;
1986年09月至1990年09月,炮兵第二旅副政委兼*部主任;
1990年09月至1992年06月,炮兵第二旅政委;
1992年06月至1993年10月,新疆军区*部副主任。
1993年10月至1995年12月,步兵第八师政委(其间:1994年03月至1995年02月国防大学基本系学习);
1995年12月至1999年07月,南疆军区*部主任;
1999年07月至2000年05月,新疆军区*部副主任;
2000年05月至2002年06月,兰州军区*部副主任;
2002年06月至2004年12月,陆军第二十一集团军政委(其间:2002年09月至2004年07月在西安*学院军队*工作学专业学习);
2004年12月至2005年03月,新疆军区政委;
2005年03月至2009年12月,新疆维吾尔自治区*常委,新疆军区**、政委;
2009年12月至2012年10月,成都军区**、政委;
2012年10月至2015年07月,中国人民*空军**、政委;
2015年08月,全国人民代表大会外事委员会副主任委员。
*第十七、十八届*委员。