发布网友 发布时间:2023-10-03 12:00
共1个回答
热心网友 时间:2024-10-06 18:30
财政部刘昆的简历为:刘昆出生于1956年12月,广东饶平人,1973年6月参加工作,曾任财政部*。
刘昆1984年7月加入中国*党,厦门大学经济系财政金融专业毕业,*党校研究生学历。刘昆曾任广东省**副主任,省*副秘书长(正厅级),省财政厅*、党组*,*二十大代表,第十九届*纪委委员,第十届、十一届、十二届全国*等职。2010年7月任广东省副*,2013年5月任财政部党组成员、副*。
2016年12月任全国*常委会机关党组成员、全国*常委会预算工作委员会主任、第十二届全国*财经委员会副主任委员。2018年3月,刘昆任财政部党组*、*,他是第十九届*纪委委员。2023年9月28日下午,*组织部有关负责同志出席财政部领导干部会议,宣布*决定:免去刘昆同志的财政部党组*职务。
刘昆的早期经历:
1973年6月-1978年2月,刘昆任福建省云霄县第二轻工业局综合厂工人;1978年2月-1982年2月,刘昆任厦门大学经济系财政金融专业读书;1982年2月-1988年8月,刘昆任广东省**综合处干部、副主任科员、主任科员;1988年8月-1994年4月,刘昆任广东省**综合处副*。
1994年4月-1997年9月,刘昆任广东省**综合处*;1997年9月-2001年12月,刘昆任广东省**副主任(1996年9月-1999年7月,广东*党校在职研究生班经济学专业学习);2001年12月-2002年10月,刘昆任广东省*副秘书长(正厅级)。
2002年10月-2010年7月,刘昆任广东省财政厅*、党组*(2004年3月-2004年7月,*党校进修部进修二班学习;2007年9-2007年11月,中国浦东干部学院中青年干部培训班学习);2010年7月-2013年5月,刘昆任广东省副*;2013年5月-2016年12月,刘昆任财政部副*、党组成员。