佛山市南海区地方税务局领导信息
发布网友
发布时间:2024-07-02 08:53
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-08-20 15:56
佛山市南海区地方税务局领导层如下:
黄学保,党组*兼*,1956年9月出生,汉族,籍贯广东韶关乳源,大专学历。自1978年2月加入中国*党以来,他一直担任现职,全面负责工作,并挂点联系桂城税务分局。
陈炯桐,党组成员副*,1955年3月出生,汉族,广东佛山南海人,中专学历。1978年8月入党,自1974年12月起任职,主要负责人事教育科和联系狮山税务分局。
欧树光,党组成员副*,1968年1月出生,汉族,河源东源人,本科学历。1988年5月入党,1988年7月起在税务局工作,分管法规科和信息管理科,挂点联系九江税务分局。
罗发业,党组成员副*,1972年8月出生,汉族,韶关新丰人,党校本科学历。自1993年9月入党以来,负责办公室、纳税服务局及机关后勤服务中心,挂点罗村税务分局和西樵税务分局。
谢添信,党组成员纪检组长,1961年1月出生,佛山南海人,大专学历。1991年12月入党,分管监察室和稽查局,挂点联系里水税务分局。
王小玲,党组成员总会计师,1962年3月出生,梅州兴宁人,社科院在职研究生学历。1990年10月入党,负责规费管理科和计划财务科,挂点丹灶税务分局。
吴耀权,党组成员总经济师,1965年10月出生,佛山南海人,大专学历。1992年9月入党,1985年7月起在税务局工作,分管税政科和征收管理科,挂点大沥税务分局。
最后,梁显灿担任党组成员和桂城税务分局*,1960年8月出生,佛山南海人,大专学历,自1982年5月入党,全权负责桂城税务分局的工作。
佛山市南海区地方税务局领导信息
佛山市南海区地方税务局领导层如下:黄学保,党组书记兼局长,1956年9月出生,汉族,籍贯广东韶关乳源,大专学历。自1978年2月加入中国共产党以来,他一直担任现职,全面负责工作,并挂点联系桂城税务分局。陈炯桐,党组成员副局长,1955年3月出生,汉族,广东佛山南海人,中专学历。1978年8月入党,自1974...
佛山市国家税务局领导信息
他的职业生涯从1982年11月开始,包括在佛山市税务局的多个关键岗位,直至2010年3月任佛山市国家税务局稽查局局长(副处级),自2010年3月起任党组成员、总经济师。
佛山市地方税务局的领导信息
分管人事教育科、信息管理科、稽查局,挂点联系南海区局。吴杏芳,佛山市地方税务局党组成员副局长1976年10月加入中国共产党。1975年9月到1978年10月在顺德县朝阳农场二分场任副场长、党支部副书记;1978年10月到1980年12月在佛山市财政局企财科以工代干;1980年12月到1983年9月在佛山市税务局以工...
邓志培个人履历
在2004年12月至2010年4月,邓志培的职务晋升至佛山市南海区国家税务局党组成员和副局长,这一阶段他对地区税收政策的制定和执行有着更深入的影响力。至今,邓志培仍然在佛山市禅城区国家税务局担任党组成员和副局长,他的职业生涯显示出他在税收管理和政策制定方面的持续贡献。
陈耀华的介绍
陈耀华,男,1962年9月出生,广东南海人,汉族,在职大专学历,1990年1月入党。2011年12月至今任佛山市南海区国家税务局党组成员、副局长。
廖伟华个人履历
2000年10月至2004年7月,廖伟华担任顺德市(区)国家税务局局长,展现了他在税务管理方面的领导才能。随后,他短暂调任至佛山市南海区国家税务局局长,时间为2004年7月至2004年8月。2004年8月至2008年3月,他在佛山市税务局担任党组成员和南海区国家税务局局长,进一步巩固了他在佛山市税务系统的重要...
佛山市南海区地方税务局机构简介
佛山市南海区地方税务局,于1994年10月28日正式成立,标志着其在税务领域开启了新的篇章。历经2008年的机构大改革,南海地税得以提升至副处级单位,展现出其在税收管理中的重要地位。目前,该局的组织架构包括10个职能科室,这些科室负责处理税务相关事务,确保政策的有效执行;另外,还有2个直属行政单位,...
佛山市南海区地方税务局的介绍
佛山市南海区地方税务局,于1994年10月28日正式挂牌成立。经2008年机构大改革后,南海地税升格为副处级单位,现设有10个职能科室、2个直属行政单位、8个基层税务分局,均为正科级,现有在职干部职工362人,管辖南海区1074平方公里内的税务登记户超过16万户。
佛山市南海区地方税务局内设机构
佛山市南海区地方税务局设有多个内设机构,各司其职,保障税务工作的高效运行。首先,办公室承担着日常政务处理、档案管理、财务监督等工作,负责文件起草和审核,组织会议及税法宣传等活动,并负责机关的办公自动化工作。此外,它还负责制定内部规章制度。法规科的主要职责在于执法监督、合法性审查,处理税务...
陈耀华的个人履历
国家税务局西樵分局局长。2003年8月至2007年4月任佛山市南海区国家税务局党组成员、纪检组组长。2007年4月至2010年4月任佛山市三水区国家税务局党组成员、纪检组组长。2010年4月至2011年12月任佛山市南海区国家税务局党组成员、纪检组组长。2011年12月至今任佛山市南海区国家税务局党组成员、副局长。