发布网友 发布时间:2023-06-15 12:00
共1个回答
热心网友 时间:2024-07-06 13:58
1975.12-1976.11 渠县县委义和乡路线教育工作组副组长
1976.11-1983.12 渠县县委组织部党支部委员
1983.12-1989.01 渠县县委候补委员,渠县*党组成员、办公室党总支*、副主任(其间:1984.09-1986.06 四川*第二党校函授大专班学习)
1989.01-1990.03 渠县县委委员、县委办公室主任
1990.03-1993.01 渠县县委常委、县委办公室党总支*、主任(其间:1991.03-1991.06 达县地委党校县干班学习)
1993.01-1996.03 渠县县委常委,渠县*党组副*、渠县*副*(1992.08-1994.12 *党校函授经济专业本科学习)
1996.03-1997.10 渠县县委副*(其间:1996.04-1996.06 四川*党校学习)
1997.10-1997.11 大竹县委副*
1997.11-1998.03 大竹县委副*,县*副*、代理*
1998.03-2001.08 大竹县委副*,县**
2001.08-2005.03 大竹县委*(其间:2003.09-2004.01 *党校第七期县委*班学习)
2005.03-2009.02达州市*党组成员、秘书长,市*办公室党组*、主任
2009.02-2010.10 达州市二届*常委会副主任,市*党组成员、秘书长,市*办公室党组*、主任
2010.10-2010.12 达州市二届*常委会副主任,市*党组成员,市*办公室党组*
2010.12-2011.07 达州市二届*常委会副主任
2011.07 -2015.02达州市三届*常委会副主任
2015.02 不再担任达州市*常委会副主任
四川省第八次党代会代表;四川省第九届*;达州市第一次、二次、三次党代会代表,第二届*委员;达州市第一届、二届、三届*。