汤建雄多少岁了?山西证券首席风险官
发布网友
发布时间:2023-05-03 17:39
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-11-12 18:00
汤建雄:男,1968年12月出生,中国民主同盟盟员,本科学历。1996年1月至2001年9月历任山西信托投资公司计划财务处职员、上海证券部财务经理、证券总部清算部副总经理;2001年9月至2013年3月历任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司资产管理业务部副总经理兼总监理、计划财务部副总经理总经理;2007年11月至2013年10月任大华期货有限公司董事;2009年4月至今担任中德证券有限责任公司董事;2010年4月至2015年12月任山西证券股份有限公司财务总监;2011年8月至今任山西证券股份有限公司副总经理;2011年7月至今任山证投资有限责任公司董事;2013年10月至今任格林大华期货有限公司董事;2015年2月至2016年1月代为履行合规总监职责;2016年1月至2017年6月任山西证券股份有限公司合规总监;2017年7月至今任山西证券股份有限公司首席风险官;2018年1月至今任山西证券股份有限公司财务负责人;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。
汤建雄多少岁了?山西证券首席风险官
2016年1月至2017年6月任山西证券股份有限公司合规总监;2017年7月至今任山西证券股份有限公司首席风险官;2018年1月至今任山西证券股份有限公司财务负责人;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。
汤建雄多少岁了?山西证券首席风险官
2016年1月至2017年6月任山西证券股份有限公司合规总监;2017年7月至今任山西证券股份有限公司首席风险官;2018年1月至今任山西证券股份有限公司财务负责人;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。
汤建雄哪年出生的?山西证券副总经理
2016年1月至2017年6月任山西证券股份有限公司合规总监;2017年7月至今任山西证券股份有限公司首席风险官;2018年1月至今任山西证券股份有限公司财务负责人;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。
汤建雄哪年出生的?山西证券副总经理
2016年1月至2017年6月任山西证券股份有限公司合规总监;2017年7月至今任山西证券股份有限公司首席风险官;2018年1月至今任山西证券股份有限公司财务负责人;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。