滨州惠民县县长是谁
发布网友
发布时间:2023-10-10 12:59
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2024-10-04 07:26
杨玖庆,女,生于1969年4月,*党员,1987年7月考入山东工程学院机械系。1991年7月,以优异的成绩毕业后,留母校工作,历任山东工程学院电气工程系辅导员、机械系团总支*、机械系党总支副*。1995年7月,通过努力,杨玖庆同志取得了第二学士学位---南开大学法学学士学位。1999 年5月至2000年6月任山东省工程学院 党总支副*,2000年6月至2001年1月任山东省工程学院党总支副*、挂职 博兴县委副*,历任滨州师范专科学校副校长,*副*;沾化县委副*、*,2003年12月至今,任共青团滨州**。2008年10月任惠民县*。
现在是 县委副*、代*李守江
热心网友
时间:2024-10-04 07:26
李守江*
热心网友
时间:2024-10-04 07:27
不知道啊 你去县里的政务网上面查查应该能查到吧
惠民县县长许健的对象是谁
没有对象。根据查询许建个人简介信息显示,截止于2023年9月25日,许健任山东省惠民县委副书记、县政府党组书记、县长,是单身状态,没有对象。
刘鲁生的人物履历
惠民镇党委书记;1989.09—1990.01 惠民县副县长;1990.01—1993.05 共青团滨州地委副书记;1993.05—1995.04 滨州地区行署办公室副主任、党组成员;
滨州惠民县县长是谁
现在是 县委副书记、代县长李守江
杨玖庆简历
滨州市惠民县县长杨玖庆 杨玖庆,女,生于1969年4月,中共党员,1987年7月考入山东工程学院机械系。1991年7月,以优异的成绩毕业后,留母校工作,历任山东工程学院电气工程系辅导员、机械系团总支书记、机械系党总支副书记。1995年7月,通过努力,杨玖庆同志取得了第二学士学位---南开大学法学学士学位。...
德州市副市长杨玖庆
她背景肯定很厉害的,县长没有资格干副市长的,她连县委书记都没干,不符合干部任免程序。这年头,没关系升迁就别想了
惠民县的历史名人都有谁啊???
曹瀛(1864~1947) ,字子登,原籍清河镇街,后迁居惠城古楼街(今山东省滨州市惠民县)。1897年(清光绪二十三年)拨贡,1910年(清宣统二年)参加举贡会考,被分发云南任知县。19 13年又被选为众议院议员。后曾任河南省睢县、杞县知事等职。1918年辞职回家,任惠民县政府财务处处长。1937年“七·七”事变后,日军...
西王王燕与夏培剑关系
您是想问西王王燕与夏培剑是什么关系吗?王燕与夏培剑是同事关系。原滨州市惠民县县长夏培剑于2018年辞去县长职务,之后第二年出任西王集团总裁,后调任为董事。而王燕是西王集团的监事,持股8.6833%,因此夏培剑与王燕属于同事关系。
耿涛的个人履历
1988.07-1993.03 中共滨州地委宣传部理论教育科干事1993.03-1993.04 中共滨州地委宣传部理论教育科副科级巡视员1993.04-1997.08 滨州地委宣传部办公室副主任(期间:1994.10-1996.04 挂职惠民县胡集镇党委副书记)1997.08-2000.05 中共滨州地委宣传部宣传科科长2000.05-2003.02 博兴县人民政府县长...
惠民县县长公开电话
县长0543-5312345 书记0543-5212345
杨化君惠民县人民政府副县长
杨化君同志担任惠民县人民政府的副县长职务,他在政府部门中扮演着重要的角色。他的工作职责涉及广泛的领域,重点关注农业农村经济的发展。具体来说,他分管县农业局、水利局,这两个部门对于农业生产和水资源管理起着至关重要的作用。杨化君还负责人口与计划生育方面的工作,这关系到一个地区人口的稳定和...